Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindersøvej 75, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-17 fjernes Kontaktoplysninger: tom@gulaker.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-17 fjernes Navne: GULAKER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 fjernes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 fjernes Stiftere: Tom Gulaker (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-23 fjernes Direktion: Tom Gulaker (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-05-02)
Den 2007-04-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-05-02)
Den 2007-04-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-17 tilføjes Kontaktoplysninger: tom@gulaker.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindersøvej 75, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-04 tilføjes Direktion: Tom Gulaker (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter, nærtbeslægtet virksomhed samt investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Navne: GULAKER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Revisor: Optimal Revision Godkendt Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Stiftere: Tom Gulaker (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Vedtægter: 2007-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)