Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rikke Wümpelmann Juhl | 31.12.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andreas Lemmich | 06.01.2020 | 31.12.2023 | adm. dir |
Søren Luplau-Pagh | 06.01.2020 | 31.12.2023 | direktør |
Dennis Meldhedegaard-Nielsen | 29.01.2018 | 06.01.2020 | adm. dir |
Lars Stender-Rechter | 19.03.2015 | 29.01.2018 | adm. dir |
Dennis Meldhedegaard-Nielsen | 01.04.2007 | 19.03.2015 | direktør |
Kim Michael Nielsen | 01.04.2007 | 19.03.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rikke Wümpelmann Juhl | 22.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Meldhedegaard-Nielsen | 06.01.2020 | formand |
Lars Stender-Rechter | 06.01.2020 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Luplau-Pagh | 31.12.2023 | 15.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Petersen Aaholm | 29.01.2018 | 22.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Degnemark | 29.01.2018 | 06.01.2020 | formand |
Dennis Meldhedegaard-Nielsen | 29.01.2018 | 05.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Degnemark | 30.06.2016 | 28.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Meldhedegaard-Nielsen | 19.03.2015 | 28.01.2018 | formand |
Christian Petersen Aaholm | 19.03.2015 | 28.01.2018 | næstformand |
Kim Michael Nielsen | 19.03.2015 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars Stender-Rechter | 15.03.2012 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Them-Hansen | 04.05.2009 | 03.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Finn Strier Poulsen | 20.03.2009 | 31.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Meldhedegaard-Nielsen | 22.12.2008 | 18.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christian Petersen Aaholm | 22.12.2008 | 18.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Skov Jørgensen | 22.12.2008 | 22.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Wümpelmann Juhl | 22.12.2008 | 03.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Birch-Larsen | 01.05.2008 | 19.03.2015 | formand |
Mads Højer Dyrlund | 01.04.2007 | 04.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Niels Martin Nielsen | 01.04.2007 | 22.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Martin Laudrup | 01.04.2007 | 22.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Lomholt Fogt | 01.04.2007 | 01.05.2008 | formand |