Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Henning Wølund Wraae | 01.02.2007 | 29.08.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Wølund og Wraae ApS (CVR 35386696) | NORMAL | 27.06.2013 | 100,00% | 100,00% |
Commerceforce ApS (CVR 44482495) | NORMAL | 07.12.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
WW ApS (CVR 31939933) | OPLØSTEFTERFUSION | 01.01.2009 | 14.04.2021 | 100,00% | 100,00% |