Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Direktion | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2008-01-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Keldgaard Byg ApS. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2011-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: HOW ABOUT ApS. (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: INDERCIRKLEN ApS. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2012-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SALLYS ApS. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2013-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: HELT RAKET ApS. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2013-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: KELDGAARD BOLIG ApS. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DIVISO ApS. (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2015-09-09 sletter virksomheden Ejerskaber: HOW ABOUT ApS. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: KELDGAARD BOLIG ApS. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2017-10-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Nytorvs Kælderen ApS. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-10-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Nytorvs Kælderen ApS. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2018-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bisou ApS. (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2020-08-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Nytorvs Kælderen ApS. (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SHLB Invest ApS. (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Søhøjlandets Begravelser & Blomstergalleri ApS. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BG2 ApS. (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOW ABOUT ApS. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JAG 23 ApS. (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-03-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KELDGAARD BOLIG ApS. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2024-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MMM Viborg ApS. (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 tilføjes Vedtægter: 2022-05-02 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 tilføjes Legale ejere: Jacob Serup Holding ApS, Langsnabegaard ApS (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: Selskabet af 24.03.22 ApS (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-29 tilføjes Legale ejere: Selskabet af 24.03.22 ApS (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-29 fjernes Legale ejere: Hans Keldgaard Pedersen, Jacob Serup Pedersen, Mathias Serup Pedersen (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-25 tilføjes Legale ejere: Hans Keldgaard Pedersen, Jacob Serup Pedersen, Mathias Serup Pedersen (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-24 fjernes Legale ejere: Jacob Serup Pedersen, Mathias Serup Pedersen, Hans Keldgaard Pedersen (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-31 tilføjes Reelle ejere: Jacob Serup Pedersen, Mathias Serup Pedersen (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-31 fjernes Reelle ejere: Hans Keldgaard Pedersen (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-25 fjernes Reelle ejere: Jacob Serup Pedersen, Mathias Serup Pedersen (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 463.367,00 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 tilføjes Vedtægter: 2022-03-25 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-18 tilføjes Direktion: Mathias Serup Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-18 fjernes Direktion: Hans Keldgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-02-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-21 fjernes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-05 tilføjes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2017-12-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2013-01-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-04-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mathias.serup@gmail.com (offentliggjort 2013-05-13)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: Jacob Serup Pedersen, Mathias Serup Pedersen, Hans Keldgaard Pedersen (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2013-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Serup Pedersen, Mathias Serup Pedersen, Hans Keldgaard Pedersen (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkestien 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Direktion: Hans Keldgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2007-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Navne: KELDGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2007-04-11)
Den 2007-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-03-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Stiftere: Hans Keldgaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Vedtægter: 2007-03-22 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2007-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-04-11)
Den 2007-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)