Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2016-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hennevej 3, 6855 Outrup (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Direktion: John Egsgaard (direktion) (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-28 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Legale ejere: John Egsgaard (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Navne: JOHN EGSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Stiftere: John Egsgaard (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2014-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i andre selskaber samt investering i værdipapirer og ejendomme efter direktionens skøn. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2014-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2014-11-04 tilføjes Vedtægter: 2014-11-04 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2014-11-04 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2014-10-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2009-10-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hennevej 3, 6855 Outrup (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Direktion: John Egsgaard (direktion) (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-28 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Legale ejere: John Egsgaard (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Navne: JOHN EGSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 tilføjes Stiftere: John Egsgaard (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2011-05-02 sletter virksomheden Ejerskaber: EGSGAARD BYG ApS. (offentliggjort 2016-01-09)