Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller bestyrelsesformanden, tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-08-01 tilføjes Vedtægter: 2024-08-01 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2007-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: DDLSLB A/S. (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2023-11-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskergade 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Bestyrelse: Terje Hounsvad Thesbjerg (formand) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Bestyrelse: Per Christian Hansen (formand) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Legale ejere: TORVEHALLERNE A/S (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: M+ Ejendomme A/S (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Bækgaard Jacobsen, Terje Hounsvad Thesbjerg (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Bestyrelse: Terje Hounsvad Thesbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Reelle ejere: Steen Bækgaard Jacobsen (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-01 tilføjes Legale ejere: THT HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: THT HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2022-09-09 tilføjes Vedtægter: 2022-09-09 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2022-02-03 tilføjes Bestyrelse: Per Christian Hansen (formand) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-02-03 fjernes Bestyrelse: Michael Antitsch Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-31 fjernes Reelle ejere: Michael Antitsch Mortensen (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-01-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: THT HOLDING ApS, SJ HOLDING AF 16. MAJ 2001 ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: SJ HOLDING AF 16. MAJ 2001 ApS, THT HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2012-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2012-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Plutovej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2009-11-02)
Den 2009-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plutovej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2009-11-02)
Den 2009-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle (offentliggjort 2009-03-26)
Den 2009-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og investering samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren, som kan være samme person. (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Vedtægter: 2009-11-02 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2009-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle (offentliggjort 2009-03-26)
Den 2009-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Næsset 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-07-16)
Den 2007-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-07-16)
Den 2007-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næsset 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 tilføjes Bestyrelse: Michael Antitsch Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-19 tilføjes Direktion: Steen Bækgaard Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Legale ejere: SJ HOLDING AF 16. MAJ 2001 ApS, THT HOLDING ApS, M+ Ejendomme A/S (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2007-03-19 tilføjes Navne: SELECT DEVELOPMENT A/S (offentliggjort 2007-03-19)
Den 2007-03-19 tilføjes Reelle ejere: Michael Antitsch Mortensen, Steen Bækgaard Jacobsen (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2007-03-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-03-19 tilføjes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Stiftere: THT HOLDING ApS, SJ HOLDING AF 16. MAJ 2001 ApS, M+ Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-03-19)
Den 2007-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)