Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlund 28, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredballe Center 9, 1., 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-30 tilføjes Hjemmeside: https://www.vendelbo.dk (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 fjernes Hjemmeside: http://www.vendelbo.dk (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2007-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VENDELBO ApS. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredballe Center 9, 1., 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredballe Center 9, 1., 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 tilføjes Vedtægter: 2018-05-24 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredballe Center 9, 1., 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2015-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Snerlevej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Hjemmeside: http://www.vendelbo.dk (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2015-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: rene@vendelbo.dk (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2009-10-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2009-10-20 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snerlevej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2007-02-01 tilføjes Direktion: René Hindskov Vendelbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Legale ejere: René Hindskov Vendelbo (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-02-01 tilføjes Navne: RHV HOLDING ApS (offentliggjort 2007-03-12)
Den 2007-02-01 tilføjes Reelle ejere: René Hindskov Vendelbo (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2007-02-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Stiftere: René Hindskov Vendelbo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Vedtægter: 2007-02-01 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2007-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-12)
Den 2007-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)