Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2015-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: HOds af den 02.06.2015 ApS. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: ho@hoark.dk (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: henningolsen52@gmail.com (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 34, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 5, st., 2400 København NV (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: henningolsen52@gmail.com (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-06-08 tilføjes Legale ejere: Henning Olsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-06-08 tilføjes Reelle ejere: Henning Olsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2011-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 5, st., 2400 København NV (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 67, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 67, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 tilføjes Direktion: Henning Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitekt- og konduktørvirksomhed og rådgivning og anden dermed beslægtet virksomhed samt investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.036.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Navne: HO HOLDING AF 21.02.2007 ApS (offentliggjort 2007-03-07)
Den 2007-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Vedtægter: 2007-02-21 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-07)
Den 2007-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)