Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Mogenstrup Vænge 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Direktion: Peter Gædeken (direktion) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Legale ejere: Peter Gædeken (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Navne: GÆDEKEN ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Reelle ejere: Peter Gædeken (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mogenstrup Vænge 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2015-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Draget 9, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: TIMEVISION PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med møbler, salg og eksport. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2011-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2011-05-30 tilføjes Vedtægter: 2011-05-30 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2007-10-15)
Den 2007-10-15 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2007-10-15)
Den 2007-10-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Draget 9, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2007-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-08 tilføjes Direktion: Peter Gædeken (direktion) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-10-08 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 tilføjes Navne: GÆDEKEN ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-10-07 fjernes Navne: VICH 9520 ApS (offentliggjort 2007-02-09)
Den 2007-10-08 tilføjes Revisor: TIMEVISION PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Legale ejere: Peter Gædeken (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: VICH 9520 ApS (offentliggjort 2007-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Gædeken (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-15)