Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Christian Gabelgaard(virk.: 53) | 1,89 % | 3,77 % | 3,77 % | 11,32 % |
Jan Thostrup(virk.: 7) | 71,43 % | 71,43 % | 71,43 % | 71,43 % |
Lars Møller(virk.: 4) | 25,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Lars Liliegren Hilliger(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 6,25 % |
Jens Erik Skov Jakobsen(virk.: 27) | 12,00 % | 16,00 % | 20,00 % | 32,00 % |
Sven Lyse(virk.: 38) | 7,89 % | 13,16 % | 15,79 % | 28,95 % |
Carsten Regner Nielsen(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 9,56 % | 12,97 % | 14,36 % | 23,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Møller | 02.03.2006 | Skansevej 6, 2791 Dragør |
Hans Christian Gabelgaard | 01.01.2007 | Klitrosevej 1, 4760 Vordingborg |
Lars Liliegren Hilliger | 01.01.2007 | Martensens Alle 16, 1828 Frederiksberg C |
Jan Thostrup | 01.01.2007 | Toftebakkevej 9A, 2500 Valby |
Sven Lyse | 01.01.2016 | Klostervej 4, 4171 Glumsø |
Jens Erik Skov Jakobsen | 19.06.2018 | Vesterhavnen 13, 5800 Nyborg |
Carsten Regner Nielsen | 13.05.2019 | Saltværksvej 25B, 2770 Kastrup |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
LJ CUSTOM ApS | 29619581 | NORMAL | Fremstilling af træemballage (162400) |
Nanna Abell | 37433047 | Aktiv | Kunstnerisk skaben (900300) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
09.05.2008 | 12,36 (km) | Toftebakkevej 9A, 2500 Valby | Yderlandsvej 23, 2300 København S |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 13.10.2009 (504 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Selskabet af 12. November ApS | 40924639 |
Selskabet af 13. april 2018 IVS | 39483424 |
SELSKABET AF 13. AUGUST 2002 A/S | 11932134 |
Selskabet af 13. januar 2016 ApS | 37638617 |
Selskabet af 13. juni 2013 ApS | 35377166 |
Selskabet af 13. september 2017 IVS | 38933132 |
SELSKABET AF 14-12-2011 ApS | 34081549 |
Selskabet af 14.09.2017 IVS | 38932578 |
SELSKABET AF 14.2.2006 | 29397619 |
Selskabet af 14.11.2015 ApS | 37230219 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Christian Gabelgaard(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden. | 26 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 |
Jan Thostrup(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Lars Møller(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Lars Liliegren Hilliger(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Jens Erik Skov Jakobsen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 |
Sven Lyse(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Carsten Regner Nielsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 38 % | 0 % | 3 % | 21 % | 28 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Christian Gabelgaard(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden | 44 | 20 | 2 | 23 |
Jan Thostrup(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 6 | 2 | 1 |
Lars Møller(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 1 |
Lars Liliegren Hilliger(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 4 | 0 | 11 |
Jens Erik Skov Jakobsen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 11 | 1 | 6 |
Sven Lyse(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 18 | 1 | 10 |
Carsten Regner Nielsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 2 |
Sum | 101 | 61 | 7 | 54 |
Pct. | 45 % | 27 % | 3 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |