Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Willemoes Dyrner | 11.06.2012 | 08.12.2017 | bestyrelse |
Henrik Ypkendanz | 24.03.2009 | 08.12.2017 | bestyrelse |
Allan Juhl | 24.03.2009 | 08.12.2017 | bestyrelse |
Jette Jakobsen | 24.03.2009 | 11.06.2012 | formand |
Leif Christensen | 19.06.2007 | 20.12.2010 | bestyrelse |
Birgir Thor Bieltvedt | 19.06.2007 | 24.03.2009 | bestyrelse |
Henrik Larsen | 19.06.2007 | 24.03.2009 | bestyrelse |
Claus Rene Klostermann | 29.12.2006 | 19.06.2007 | bestyrelse |
Henrik Bøge Mikkelsen | 29.12.2006 | 19.06.2007 | bestyrelse |
Jesper Pedersen Damborg | 29.12.2006 | 19.06.2007 | bestyrelse |