Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kyse Markvej 36, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-15 fjernes Direktion: Ole Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-15 fjernes Navne: ELO-PROJEKT ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 fjernes Stiftere: ELO, NÆSTVED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kyse Markvej 36, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgen Vinds Vej 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2008-05-07)
Den 2011-10-20 tilføjes Direktion: Ole Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 fjernes Direktion: Jørgen Mejsner Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgen Vinds Vej 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2008-05-07)
Den 2008-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kyse Bygade 2, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-01 tilføjes Direktion: Jørgen Mejsner Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Direktion: Lau Thorvald Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-03-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-01-23)
Den 2007-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kyse Bygade 2, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-11 tilføjes Direktion: Lau Thorvald Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med udvikling af byggeprojekter med henblik på videresalg eller dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-01-23)
Den 2007-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Navne: ELO-PROJEKT ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Stiftere: ELO, NÆSTVED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Vedtægter: 2007-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)