Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Reelle ejere | Formål | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC TRUCKING LOGISTICS A/S. (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-08-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kabel Trucking ApS. (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2017-02-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Bubbles By Kabel ApS. (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Thit Jensens Gade 24, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thit Jensens Gade 24, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Thit Jensens Gade 24, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thit Jensens Gade 24, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skåde Søpark 13, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Kevin Kabel (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-02-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Århus Trucking Logistik A/S samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Legale ejere: Kevin Kabel (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2015-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-13 tilføjes Vedtægter: 2015-02-13 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-09-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skåde Søpark 13, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2014-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lisbjergbakken 6, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2014-01-30)
Den 2013-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lisbjergbakken 6, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2014-01-30)
Den 2013-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølstedvej 6 d., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2008-02-04)
Den 2013-09-06 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2013-09-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-01-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-01-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølstedvej 6 d., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2008-02-04)
Den 2008-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 11, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 11, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-04 tilføjes Direktion: Kevin Kabel (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-08-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-04 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-04 tilføjes Navne: KABEL HOLDING ApS (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2007-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-04 tilføjes Stiftere: Kevin Kabel (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2007-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)