Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 18, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-11 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-13 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET SØNDERGADE 18, VAMDRUP ApS (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 2008-06-30 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-13 fjernes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-13 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-04-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2014-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2014-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 fjernes Direktion: Helle Lundgren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive ejendommen Søndergade 18, Vamdrup og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2011-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2011-09-27 tilføjes Vedtægter: 2011-09-27 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2011-09-27 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-06-30 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 18, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2007-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2011-01-17)
Den 2007-03-22 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2011-01-17)
Den 2007-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-24 tilføjes Direktion: Helle Lundgren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-24 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-24 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET SØNDERGADE 18, VAMDRUP ApS (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2007-01-23 fjernes Navne: PBH 28.849 ApS (offentliggjort 2006-12-13)
Den 2007-01-24 tilføjes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-24 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2006-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-11 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2006-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2006-12-11 tilføjes Navne: PBH 28.849 ApS (offentliggjort 2006-12-13)
Den 2006-12-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2006-12-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2006-12-11 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2006-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2006-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)