Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Filippavej 57, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Navne: TAULOV INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Stiftere: SØBOHUS HOLDING ApS, PRIESS INVEST A/S, JAN DAM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 fjernes Bestyrelse: Jan Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 fjernes Direktion: Ole Bjerre Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-21 tilføjes Bestyrelse: Kristian Kolding (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-21 fjernes Bestyrelse: Jens Heimburger (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-21 tilføjes Direktion: Ole Bjerre Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-21 fjernes Direktion: Hans Ole Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 tilføjes Direktion: Hans Ole Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 fjernes Direktion: Jan Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Navne: TAULOV INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-29 fjernes Navne: VEKSØ-TAULOV INVEST A/S (offentliggjort 2006-12-05)
Den 2008-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Vedtægter: 2008-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filippavej 57, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Filippavej 57, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filippavej 57, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-04 tilføjes Bestyrelse: Jens Heimburger (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Direktion: Jan Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Navne: VEKSØ-TAULOV INVEST A/S (offentliggjort 2006-12-05)
Den 2006-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Stiftere: SØBOHUS HOLDING ApS, PRIESS INVEST A/S, JAN DAM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)