Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Revisor | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Peter Amby Contemporary Art Agency IVS. (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 203, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-28 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-26 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Kontaktoplysninger: erik@bresling.dk (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Legale ejere: Carl Adam Bresling Hauen-Limkilde (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Navne: SELSKABET AF 04.12.2006 ApS (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Reelle ejere: Carl Adam Bresling Hauen-Limkilde (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-02-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2020-05-18 fjernes Direktion: Carl Adam Bresling Hauen-Limkilde (direktør) (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2020-05-22 Statstidende Dekret
Den 2019-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-26 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2019-06-25 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-09-16 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2019-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Erik Bresling (direktion) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-10-02 tilføjes Direktion: Carl Adam Bresling Hauen-Limkilde (direktør) (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2018-10-02 fjernes Direktion: Erik Bresling (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Erik Bresling (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Carl Adam Bresling Hauen-Limkilde (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Carl Adam Bresling Hauen-Limkilde (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: Philip Hauen-Limkilde Bresling (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 203, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2016-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandagervej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2016-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: erik@bresling.dk (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2015-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2014-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandagervej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2014-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 1. th., 1103 København K (offentliggjort 2014-08-21)
Den 2014-08-21 tilføjes Legale ejere: Philip Hauen-Limkilde Bresling (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2013-05-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2013-05-28 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 1. th., 1103 København K (offentliggjort 2014-08-21)
Den 2012-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bindesbøllsvej 17, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2010-12-27)
Den 2011-11-11 tilføjes Direktion: Erik Bresling (direktion) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2011-11-11 fjernes Direktion: Peter Kureer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bindesbøllsvej 17, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2010-12-27)
Den 2010-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 38, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2006-12-04)
Den 2010-11-22 fjernes Direktion: Mick Napoleon Decaulaincourt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme samt at være komplementar. (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2008-09-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-09-16 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2008-09-16 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 fjernes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2008-09-16 tilføjes Vedtægter: 2008-09-16 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2008-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2008-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 38, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2006-12-04)
Den 2006-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-04 tilføjes Direktion: Mick Napoleon Decaulaincourt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Navne: SELSKABET AF 04.12.2006 ApS (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2006-12-03 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5439 (offentliggjort 2006-12-01)
Den 2006-12-04 tilføjes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2006-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-28 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2006-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2006-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2006-11-28 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5439 (offentliggjort 2006-12-01)
Den 2006-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2006-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2006-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2006-11-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2006-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2006-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)