Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Katrinevænget 43, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-18 fjernes Direktion: Keld Bjerre Kirkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-18 fjernes Navne: YARD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Stiftere: Keld Bjerre Kirkegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er alene at varetage formuadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Vedtægter: 2009-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Katrinevænget 43, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-22 tilføjes Direktion: Keld Bjerre Kirkegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Navne: YARD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Stiftere: Keld Bjerre Kirkegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)