Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Reelle ejere | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-10-26 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S BURG-GEMÜNDEN. (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Direktion: Jacob Richter (direktør) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-24 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Legale ejere: Momentum Komplementar ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Navne: POMOLA ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Stiftere: Poul Kejser Kristiansen, Mogens Lund Johansen, Lars Thurø Møller (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-03-15 tilføjes Direktion: Jacob Richter (direktør) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-03-15 fjernes Direktion: Poul Kejser Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: MOMENTUM ENERGY INVEST ApS, Momentum Komplementar ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Lars Thurø Møller, Mogens Lund Johansen, Karen-Lykke Mariane Høyer Kristiansen, MOMENTUM ENERGY INVEST ApS (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Madsen (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Lars Thurø Møller, Mogens Lund Johansen, Karen-Lykke Mariane Høyer Kristiansen, Kim Madsen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-02-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-02-28 fjernes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Legale ejere: Karen-Lykke Mariane Høyer Kristiansen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Poul Kejser Kristiansen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2015-12-31 tilføjes Reelle ejere: Karen-Lykke Mariane Høyer Kristiansen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2015-12-31 fjernes Reelle ejere: Poul Kejser Kristiansen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2011-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2011-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsgade 1, 1. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-09-27 tilføjes Direktion: Poul Kejser Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2011-09-27 fjernes Direktion: Lars Thurø Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2007-10-01 fjernes Revisor: KPJT REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB SLAGELSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 1, 1. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsgade 1, 1. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 1, 1. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 tilføjes Direktion: Lars Thurø Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg, udlejning og administration af fast ejendom og driftsmidler - herunder som komplementar i K/S Burg-Gemünden samt investering og finansiering. (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-24 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-10-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-10-24 tilføjes Legale ejere: Poul Kejser Kristiansen, Lars Thurø Møller, Mogens Lund Johansen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2006-10-24 tilføjes Navne: POMOLA ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-10-24 tilføjes Reelle ejere: Poul Kejser Kristiansen, Lars Thurø Møller, Mogens Lund Johansen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2006-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-10-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2006-10-24 tilføjes Revisor: KPJT REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB SLAGELSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Stiftere: Poul Kejser Kristiansen, Mogens Lund Johansen, Lars Thurø Møller (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-10-24 tilføjes Vedtægter: 2006-10-24 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2006-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-01)