Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-06-21 fjernes Binavne: SAKENA ApS, SAKENA ALI ApS, LARZ.COM ApS, LARZ ApS, LARS & SAKENA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 15, 4. th., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 fjernes Direktion: Lars Hove Christiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 fjernes Kontaktoplysninger: lhc@virtcore.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 fjernes Navne: LARS HOVE CHRISTIANSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Stiftere: Sakena Ali, Lars Hove Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalinteresser i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 tilføjes Vedtægter: 2006-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 15, 4. th., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 tilføjes Binavne: SAKENA ApS, SAKENA ALI ApS, LARZ.COM ApS, LARZ ApS, LARS & SAKENA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Direktion: Lars Hove Christiansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: lhc@virtcore.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 tilføjes Navne: LARS HOVE CHRISTIANSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Stiftere: Sakena Ali, Lars Hove Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)