Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2017-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunedalen 6, 3320 Skævinge (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Direktion: Jens Christian Anker (direktion) (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-15 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Legale ejere: Jens Christian Anker (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Navne: JCA af 2006 APS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Stiftere: Jens Christian Anker (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunedalen 6, 3320 Skævinge (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldekær 87, 2765 Smørum (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-03-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-03-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-03-31 tilføjes Navne: JCA af 2006 APS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-03-30 fjernes Navne: AMS HOLDING 2006 ApS (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-03-31 tilføjes Vedtægter: 2015-03-31 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: REG. REV. MOGENS MØLLER NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-08-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldekær 87, 2765 Smørum (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldekær 87, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldekær 87, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Direktion: Jens Christian Anker (direktion) (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i selskaber samt finansieringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-15 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-09-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-08-16)
Den 2006-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-09-15 tilføjes Legale ejere: Jens Christian Anker (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-09-15 tilføjes Navne: AMS HOLDING 2006 ApS (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-09-15 tilføjes Revisor: REG. REV. MOGENS MØLLER NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Stiftere: Jens Christian Anker (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-09-15 tilføjes Vedtægter: 2006-09-15 (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2006-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-03)