Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jochem van Rijn | 08.03.2013 | 14.12.2015 | direktion |
Daniel Yordanov Proychev | 08.03.2013 | 14.12.2015 | direktion |
Tomas Mikael Lulla | 03.05.2010 | 08.03.2013 | direktion |
Tommas Jakobsen | 29.07.2008 | 08.03.2013 | direktion |
Marc Chaidan Hansen | 29.07.2008 | 01.04.2009 | direktion |
Peter Back | 09.10.2006 | 29.07.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel Yordanov Proychev | 08.03.2013 | 14.12.2015 | formand |
Jochem van Rijn | 08.03.2013 | 14.12.2015 | næstformand |
Tomas Mikael Lulla | 03.05.2010 | 08.03.2013 | formand |
Per Gunnar Isaksson | 19.11.2009 | 03.05.2010 | formand |
Niels Helmer | 29.07.2008 | 19.11.2009 | formand |
Marc Chaidan Hansen | 15.05.2008 | 01.04.2009 | bestyrelse |
Søren Søgaard | 14.05.2007 | 15.05.2008 | bestyrelse |
Tommas Jakobsen | 09.02.2007 | 08.03.2013 | næstformand |
Peter Back | 09.02.2007 | 29.07.2008 | formand |
Ana Greta Mengs y Jacobsen | 09.10.2006 | 14.05.2007 | bestyrelse |