Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Knøsgårdvej 42, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Hovedbranche: Kiropraktorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 fjernes Navne: TOBIAS STARK INDUSTRIES ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Stiftere: Hans Christian Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-31 fjernes Direktion: Hans Christian Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-30 fjernes Direktion: Hans Christian Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knøsgårdvej 42, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 9, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Navne: TOBIAS STARK INDUSTRIES ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-02 fjernes Navne: KIROPRAKTISK KLINIK AABYBRO ApS (offentliggjort 2006-10-04)
Den 2010-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Vedtægter: 2010-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kiropraktorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kiropraktorer (offentliggjort 2007-03-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-04 tilføjes Hovedbranche: Kiropraktorer (offentliggjort 2007-03-15)
Den 2006-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 9, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Direktion: Hans Christian Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Navne: KIROPRAKTISK KLINIK AABYBRO ApS (offentliggjort 2006-10-04)
Den 2006-10-03 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Stiftere: Hans Christian Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)