Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 11, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-21 fjernes Direktion: Kurt Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-21 fjernes Kontaktoplysninger: kurt@khaconsult.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-21 fjernes Navne: KHA CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Revisor: HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Stiftere: K HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 11, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Heibergsgade 34, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-01-02)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heibergsgade 34, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-01-02)
Den 2009-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sivsangervej 28, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-23 tilføjes Kontaktoplysninger: kurt@khaconsult.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-09-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-20 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-09-26)
Den 2006-09-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sivsangervej 28, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Direktion: Kurt Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor Produktionsstrategi, Supply chain management og Lean Manufacturing. Samt beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Navne: KHA CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Revisor: HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Stiftere: K HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktør Kurt Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Vedtægter: 2006-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)