Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Peter Wendt Larsen | 09.02.2010 | 25.06.2012 | direktion |
Birgit Nørgaard | 22.08.2006 | 09.02.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christiaan Michiel Jaski | 27.03.2012 | 25.06.2012 | formand |
Frits Vervoort | 07.12.2011 | 25.06.2012 | bestyrelse |
David Mel Zuijdam | 03.07.2009 | 23.11.2011 | bestyrelse |
Jens Christian Wrang | 01.04.2009 | 03.07.2009 | bestyrelse |
Gerrit Pieter Dral | 22.08.2006 | 25.06.2012 | bestyrelse |
Sylvo Thijsen | 22.08.2006 | 27.03.2012 | formand |
Douwe Gerrit H. van der Werf | 22.08.2006 | 01.04.2009 | bestyrelse |