Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Benny Andersen | 23.05.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Aage Johansen | 01.11.2013 | 23.05.2014 | adm. dir |
Mads Renlef Henningsen | 26.02.2013 | 31.10.2013 | adm. dir |
Bent Benny Andersen | 14.09.2011 | 26.02.2013 | direktion |
Bent Benny Andersen | 03.07.2009 | 28.05.2010 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Benny Andersen | 23.05.2014 | bestyrelse |
Svend Aage Johansen | 23.05.2014 | formand |
Mads Christian Olesen | 14.09.2011 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgitte Stenbjerre | 26.02.2013 | 31.05.2016 | bestyrelse |
Svend Aage Johansen | 03.07.2009 | 28.05.2010 | bestyrelse |
Bent Benny Andersen | 03.07.2009 | 28.05.2010 | bestyrelse |
Birgitte Stenbjerre | 03.07.2009 | 28.05.2010 | bestyrelse |