Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bystævnet 49, 5474 Veflinge (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bystævnet 49, 5474 Veflinge (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-07 fjernes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-26 tilføjes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2017-09-26 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bystævnet 49, 5474 Veflinge (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2016-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 22, 5463 Harndrup (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-10 tilføjes Hjemmeside: www.fynstrae.dk (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-08 fjernes Legale ejere: AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-25 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-11-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-20 tilføjes Legale ejere: AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-08-01 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-30 tilføjes Legale ejere: Claus Baran Andersen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2010-05-30 tilføjes Reelle ejere: Claus Baran Andersen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2010-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 22, 5463 Harndrup (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2010-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 22, 5463 Harndrup (offentliggjort 2010-03-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@fynstrae.dk (offentliggjort 2010-03-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 22, 5463 Harndrup (offentliggjort 2010-03-09)
Den 2010-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 5, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-29 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2010-01-29 fjernes Revisor: KNUD DYSSEMARK H.D REVISIONSCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-29 fjernes Direktion: Christian Højrup Viskum Conradsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 5, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-24 tilføjes Direktion: Christian Højrup Viskum Conradsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af biobrændsel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2009-03-11)
Den 2009-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Navne: FYNS TRÆ ApS (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2009-02-24 tilføjes Revisor: KNUD DYSSEMARK H.D REVISIONSCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Stiftere: Claus Baran Andersen, Christian Højrup Viskum Conradsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-24 tilføjes Vedtægter: 2009-02-24 (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2009-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)