Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Benjamin Vale Simpson | 28.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Darren Jeffrey Cates | 03.02.2023 | 28.09.2023 | direktør |
Carolyn Jane Pollard | 18.09.2019 | 09.12.2022 | direktør |
Simon James Callander | 25.09.2018 | 18.09.2019 | direktør |
Nicholas Barry Edward Wharton | 24.02.2017 | 25.09.2018 | direktør |
Stine Elmkvist | 30.09.2008 | 24.02.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Benjamin Vale Simpson | 29.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Julian Marc Dunkerton | 26.06.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Shaun Simon Wills | 03.02.2023 | 31.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Darren Jeffrey Cates | 03.02.2023 | 29.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ruth Patricia Daniels | 03.02.2023 | 19.06.2023 | formand |
Shaun Simon Wills | 27.04.2021 | 09.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ruth Patricia Daniels | 20.11.2020 | 09.12.2022 | formand |
Carolyn Jane Pollard | 18.09.2019 | 23.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jonathan Leslie Wragg | 18.09.2019 | 27.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nicholas John Gresham | 18.09.2019 | 20.11.2020 | formand |
Edward Peter Barker | 25.09.2018 | 18.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Simon James Callander | 25.09.2018 | 18.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Vanessa Margaret Lewis Camacho | 24.02.2017 | 25.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Nicholas Barry Edward Wharton | 31.08.2016 | 25.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Euan Angus Sutherland | 25.02.2015 | 18.09.2019 | formand |
Shaun Simon Wills | 28.07.2014 | 25.02.2015 | formand |
Thor Faaborg Enevoldsen | 10.06.2010 | 28.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Stine Elmkvist | 30.09.2008 | 24.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Thygesen | 30.09.2008 | 24.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Einer-Jensen Brammer | 30.09.2008 | 28.07.2014 | formand |