Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Vedtægter | ||||
Dekret | xbrl | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Transportvej 23, 7620 Lemvig (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-13 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Legale ejere: Holdingselskabet AL ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Navne: Datoselskabet FM af 11. april 2022 ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Reelle ejere: Allan Laursen Palombini (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Stiftere: Rainer Flanz, NG Metal A/S, BGB A/S (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2022-04-20 fjernes Direktion: Allan Laursen Palombini (direktør) (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2022-04-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2022-04-11 tilføjes Navne: Datoselskabet FM af 11. april 2022 ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-04-10 fjernes Navne: FLEXMOVE ApS (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-04-11 tilføjes Vedtægter: 2022-04-11 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-04-22 Statstidende Dekret
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 tilføjes Reelle ejere: Allan Laursen Palombini (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2019-12-19 fjernes Reelle ejere: Dianne Palombini (offentliggjort 2021-04-24)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transportvej 23, 7620 Lemvig (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2017-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 53, 7800 Skive (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: kb@bgb.dk (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Allan Laursen Palombini (direktør) (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2017-06-01 fjernes Direktion: Kirsten Boel Brokholm (direktør) (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet AL ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2017-06-01 fjernes Legale ejere: BGB A/S (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Dianne Palombini (offentliggjort 2021-04-24)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2015-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 53, 7800 Skive (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2015-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 12, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: kb@bgb.dk (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2015-08-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2015-08-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Legale ejere: BGB A/S (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2015-06-29 fjernes Legale ejere: APG HOLDING GLYNGØRE ApS, BGB A/S (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-06-01 tilføjes Direktion: Kirsten Boel Brokholm (direktør) (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2015-05-31 fjernes Direktion: Christen Bo Lønstrup Justesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 12, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2012-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 16, 7800 Skive (offentliggjort 2007-10-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2007-05-02)
Den 2007-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 16, 7800 Skive (offentliggjort 2007-10-11)
Den 2007-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 53, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-10 tilføjes Direktion: Christen Bo Lønstrup Justesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-10 fjernes Direktion: Jens Hjort (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2007-05-02)
Den 2007-04-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 53, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-13 tilføjes Direktion: Jens Hjort (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af montagemaskine, salg samt i forbindelse hermed stående aktivitet. (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2007-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2007-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-13 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2007-03-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2007-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2007-03-13 tilføjes Legale ejere: APG HOLDING GLYNGØRE ApS, BGB A/S (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2007-03-13 tilføjes Navne: FLEXMOVE ApS (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2007-03-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2007-03-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2007-03-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2007-03-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-13 tilføjes Stiftere: Rainer Flanz, NG Metal A/S, BGB A/S (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2007-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2007-03-13 tilføjes Vedtægter: 2007-03-13 (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2007-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2007-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-23)