Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 7. th., 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-03 fjernes Bestyrelse: Anker Stensig Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-03 fjernes Direktion: Anders Stensig Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-03 fjernes Navne: AA INVESTMENT GROUP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Stiftere: AA GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 7. th., 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 4, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-11 tilføjes Bestyrelse: Anders Stensig Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Bestyrelse: Else Marie Klippert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-11 tilføjes Direktion: Anders Stensig Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Direktion: Else Marie Klippert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-04-10)
Den 2007-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, samt anden virksomhed som står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Vedtægter: 2007-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-04-10)
Den 2007-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 4, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Bestyrelse: Else Marie Klippert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Direktion: Else Marie Klippert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Navne: AA INVESTMENT GROUP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Stiftere: AA GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)