Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Mølby | 03.05.2010 | 14.12.2012 | direktion |
Kennet Fjeldsted Jensen | 05.02.2007 | 20.08.2011 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2007 | 05.02.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Vahle Hansen | 03.05.2010 | 09.05.2012 | bestyrelse |
Birgit Gjøl Nielsen | 03.05.2010 | 09.05.2012 | bestyrelse |
Jan Rasmussen | 12.10.2009 | 09.05.2012 | bestyrelse |
Erik Bugge | 12.10.2009 | 09.05.2012 | bestyrelse |
Søren Christian Madsen | 12.10.2009 | 09.05.2012 | formand |
Jeannett Skærholm | 11.02.2009 | 12.10.2009 | bestyrelse |
Michael Sesler | 11.02.2009 | 12.10.2009 | formand |
Jens Alex Jørgensen | 16.03.2007 | 11.02.2009 | bestyrelse |
Kennet Fjeldsted Jensen | 05.02.2007 | 03.05.2010 | bestyrelse |
Jens Frederik Vester Rasmussen | 05.02.2007 | 11.02.2009 | formand |
Michael Sesler | 05.02.2007 | 16.03.2007 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2007 | 05.02.2007 | bestyrelse |
Lone Annette Saul Stakemann | 01.01.2007 | 05.02.2007 | bestyrelse |
Jørgen Herman Melchior | 01.01.2007 | 05.02.2007 | formand |