Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-04 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Hovedbranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Kontaktoplysninger: clausens-fisk@teliamail.dk (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Navne: CLAUSENS FISK ApS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Stiftere: SMC HOLDING ApS, FRØJK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-04-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2017-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-10-12 fjernes Legale ejere: FRØJK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Bestyrelse: Søren Brochdorff Clausen (formand) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Anders Frøjk Clausen (adm. dir) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-01 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2014-04-01 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-05 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detail- og engroshandel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2008-05-13 tilføjes Navne: CLAUSENS FISK ApS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2008-05-12 fjernes Navne: FORPAGTNINGSSELSKABET AF 1. JANUAR2007 ApS (offentliggjort 2007-01-22)
Den 2008-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2008-05-13 tilføjes Vedtægter: 2008-05-13 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fisk- og vildtforretninger (offentliggjort 2007-01-30)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: clausens-fisk@teliamail.dk (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2007-01-22 tilføjes Navne: FORPAGTNINGSSELSKABET AF 1. JANUAR2007 ApS (offentliggjort 2007-01-22)
Den 2007-01-21 fjernes Navne: FORPAGTNINGSSELSKABET AF 1. JANUAR2007 ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-04 tilføjes Navne: FORPAGTNINGSSELSKABET AF 1. JANUAR2007 ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2007-01-04 tilføjes Bestyrelse: Søren Brochdorff Clausen (formand) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2007-01-04 tilføjes Direktion: Anders Frøjk Clausen (adm. dir) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2007-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2007-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-04 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2007-01-04 tilføjes Hovedbranche: Fisk- og vildtforretninger (offentliggjort 2007-01-30)
Den 2007-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 156.250,00 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2007-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2007-01-04 tilføjes Legale ejere: FRØJK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2007-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2007-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2007-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2007-01-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-04 tilføjes Stiftere: SMC HOLDING ApS, FRØJK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2007-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2007-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)