Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Revisor | ||||
Revision fravalgt | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-21 tilføjes Kontaktoplysninger: rs@sunrocs.com (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2015-01-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Intl produktion ApS. (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2019-07-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: aps af 23012015. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2023-08-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 fjernes Revisor: Lars Ole Holland Wiese (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-08-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-03-01 tilføjes Reelle ejere: René Strehle (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2021-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørdalsvej 27, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Troensevej 7, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troensevej 7, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisgade 36, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-06-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-02 tilføjes Navne: SUN OIL INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-06-01 fjernes Navne: SUN EUROPE ApS (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-06-02 tilføjes Vedtægter: 2020-06-02 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-07-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-07-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Navne: SUN EUROPE ApS (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2015-01-01 fjernes Navne: AREXION ApS (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2015-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-02 tilføjes Vedtægter: 2015-01-02 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2012-12-31 fjernes Legale ejere: René Strehle (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2012-12-31 fjernes Reelle ejere: René Strehle (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2012-10-01 tilføjes Legale ejere: René Strehle (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2012-10-01 tilføjes Reelle ejere: René Strehle (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2011-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisgade 36, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2011-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Postmestervej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2011-12-01 tilføjes Navne: AREXION ApS (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2011-11-30 fjernes Navne: SCANOCO EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2008-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Postmestervej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2008-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Buderupholmvej 5, 9530 Støvring (offentliggjort 2008-08-03)
Den 2008-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buderupholmvej 5, 9530 Støvring (offentliggjort 2008-08-03)
Den 2008-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jellingvej 26, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-25 tilføjes Revisor: Lars Ole Holland Wiese (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2008-07-25 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2007-01-15 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jellingvej 26, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-31 tilføjes Direktion: René Strehle (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-11-30)
Den 2006-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Navne: SCANOCO EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2006-10-31 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Stiftere: SCANOCO-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)