Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærgårdvej 2, 6280 Højer (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-27 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Kontaktoplysninger: emmerlevklev@gmail.com (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Legale ejere: Peter Bergmann Linnet (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Navne: EMMERLEV KLEV STRANDHOTEL ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-04-30 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Stiftere: PRODANIA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2015-04-01 fjernes Direktion: Peter Bergmann Linnet (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: emmerlevklev@gmail.com (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2014-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: lisanielsen123@mail.dk (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå ombygning og salg af ejendommen matr.nr. 269 samt 352 Emmerlev Klev samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2014-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-08-06 tilføjes Vedtægter: 2014-08-06 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2014-08-06 fjernes Revisor: Dansk Revision Tønder I/S Reg. Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-20 tilføjes Revisor: Dansk Revision Tønder I/S Reg. Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: lisanielsen123@mail.dk (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2012-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-05 tilføjes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærgårdvej 2, 6280 Højer (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2011-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hegnet 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2010-04-13)
Den 2011-04-29 tilføjes Direktion: Peter Bergmann Linnet (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-04-29 fjernes Direktion: Christian Petri (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Direktion: Christian Petri (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Direktion: Nicolai Theodor Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: Peter Bergmann Linnet (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegnet 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2010-04-13)
Den 2010-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsvej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2008-09-11)
Den 2009-07-06 fjernes Direktion: Birthe Marianne Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2008-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsvej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2008-09-11)
Den 2008-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernet 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Nicolai Theodor Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernet 17, 6000 Kolding (offentliggjort 2008-03-31)
Den 2008-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fladholm 41, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-03-31 tilføjes Direktion: Birthe Marianne Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Direktion: Leif Mitch Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-04-30 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fladholm 41, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fladholm 41, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-24 tilføjes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fladholm 41, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-27 tilføjes Direktion: Leif Mitch Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2006-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-27 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2006-09-27 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2006-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 tilføjes Navne: EMMERLEV KLEV STRANDHOTEL ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2006-09-27 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2006-09-27 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2006-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2006-09-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 tilføjes Stiftere: PRODANIA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2006-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2006-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-06)