Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 tilføjes Vedtægter: 2022-05-31 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2021-11-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-12-19 tilføjes Direktion: Mogens Viktor Madsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-19 fjernes Direktion: Anne Marie Düring Lausen (direktør) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Bestyrelse: Troels Holch Povlsen (formand) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 fjernes Bestyrelse: Bjarne Stenberg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Anne Marie Düring Lausen (direktør) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-04-01 fjernes Direktion: Poul Martin Bøtker (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nineunited.com (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: NINE UNITED PROPERTIES DENMARK A/S (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 fjernes Legale ejere: UNITED INDUSTRIES A/S (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Troels Holch Povlsen (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 fjernes Reelle ejere: Bjarne Stenberg, Poul Martin Bøtker (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2019-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Islandsvej 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: poul@botker.dk (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-07-31 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islandsvej 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Islandsvej 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islandsvej 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hattingvej 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-02-25)
Den 2018-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: poul@botker.dk (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-02-24 fjernes Kontaktoplysninger: bhe@bhe.dk (offentliggjort 2018-02-25)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør i forening med selskabets bestyrelsesformand. (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2010-05-17 tilføjes Vedtægter: 2010-05-17 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2008-11-03 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bhe@bhe.dk (offentliggjort 2018-02-25)
Den 2006-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hattingvej 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-02-25)
Den 2006-08-21 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Stenberg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-21 tilføjes Direktion: Poul Martin Bøtker (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Legale ejere: UNITED INDUSTRIES A/S (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2006-08-21 tilføjes Navne: UNITED PROPERTIES A/S (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2006-08-21 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Stenberg, Poul Martin Bøtker (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2006-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2006-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2006-08-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-08-21 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2006-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)