Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Hvidhvask | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 fjernes Legale ejere: Stig Larsen, Sisell Larsen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-09-22 tilføjes Vedtægter: 2016-09-22 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-10-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2012-09-30 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-09-20 tilføjes Reelle ejere: Karen Damgaard Larsen, Lars Ole Larsen, Stig Larsen, Sisell Larsen (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2015-09-19 fjernes Reelle ejere: Karen Damgaard Larsen, Lars Ole Larsen, Stig Larsen, Sisell Larsen (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-03-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-03-17 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-19 tilføjes Legale ejere: Stig Larsen, Sisell Larsen, KLOL ApS (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2014-09-19 tilføjes Reelle ejere: Karen Damgaard Larsen, Lars Ole Larsen, Stig Larsen, Sisell Larsen, Stig Larsen, Sisell Larsen, Karen Damgaard Larsen, Lars Ole Larsen (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2014-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: kdl.larsen@hotmail.com (offentliggjort 2014-08-29)
Den 2014-08-28 fjernes Kontaktoplysninger: kdl.larsen@hotmail.dk (offentliggjort 2014-08-29)
Den 2012-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med fast ejendom, udlejning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 tilføjes Vedtægter: 2012-06-11 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-09-11)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-09-30 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2010-07-01 fjernes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselbakken 102, 7080 Børkop (offentliggjort 2009-05-17)
Den 2009-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 101, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-20 tilføjes Kontaktoplysninger: kdl.larsen@hotmail.dk (offentliggjort 2014-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 tilføjes Direktion: Karen Damgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-18 fjernes Direktion: Michael Kamp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 101, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-24 tilføjes Direktion: Michael Kamp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 tilføjes Navne: K & J EJENDOMME ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-08-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2006-08-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2006-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2006-08-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 tilføjes Stiftere: MFJ HOLDING ApS, M. KAMP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)