Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 fjernes Direktion: Søren Gjelstrup (direktion) (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-01 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 fjernes Navne: L & S MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2012-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-12-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-11)
Den 2006-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-11)
Den 2006-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-08 tilføjes Direktion: Søren Gjelstrup (direktion) (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-12-08 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed, samt holdingselskab. (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-12-08 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-12-08)
Den 2006-12-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-12-08 tilføjes Navne: L & S MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-12-07 fjernes Navne: VICH 9041 ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-12-08 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-12-08 tilføjes Vedtægter: 2006-12-08 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-01 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Navne: VICH 9041 ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2006-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-01)