Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Legale ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-07-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Gunnar Börjesson, Peter Mikael Berndtsson (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-01-01 fjernes Legale ejere: Niki Tygstrup Andersen, Michael Ruby (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-06-26 tilføjes Bestyrelse: Niels Casper Andersen (formand) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-26 fjernes Bestyrelse: Jes Bjerregaard (formand) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-16 tilføjes Bestyrelse: Peter Mikael Berndtsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-16 fjernes Bestyrelse: René Hovgaard Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-08-01 fjernes Legale ejere: Holger Lodberg (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-05-30 tilføjes Bestyrelse: Holger Lodberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-05-29 fjernes Bestyrelse: Holger Lodberg (formand) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-05-30 tilføjes Direktion: Morten Broberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-05-30 fjernes Direktion: Jes Bjerregaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydhalevej 14, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Trafikhavnskaj 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Jan Aste Christer Jansson (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: René Hovgaard Schmidt (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-12 tilføjes Bestyrelse: John-Anker Hametner Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-12 fjernes Bestyrelse: Niels Arne Hounisen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-12 tilføjes Legale ejere: John-Anker Hametner Larsen (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-12 fjernes Legale ejere: Niels Arne Hounisen (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-09-24 tilføjes Bestyrelse: Jes Bjerregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2019-09-24 fjernes Bestyrelse: Peter Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-24 tilføjes Direktion: Jes Bjerregaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2019-09-24 fjernes Direktion: Peter Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-07 tilføjes Bestyrelse: Danny Ørts Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-07 tilføjes Legale ejere: Niels Arne Hounisen, René Hovgaard Schmidt, Holger Lodberg, Niki Tygstrup Andersen, Michael Ruby, Danny Ørts Andersen, Andi Knak (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2018-12-06 fjernes Legale ejere: René Hovgaard Schmidt, Holger Lodberg, Niels Arne Hounisen (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-07 tilføjes Vedtægter: 2018-12-07 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-16 tilføjes Legale ejere: Niels Arne Hounisen (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2016-08-15 fjernes Legale ejere: Søren Kristian Espersen (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trafikhavnskaj 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2016-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Trafikhavnskaj 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Arne Hounisen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2016-04-14 fjernes Bestyrelse: Søren Kristian Espersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-17 tilføjes Direktion: Peter Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2015-04-15 fjernes Direktion: Christian Bisgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2015-04-15 fjernes Bestyrelse: Christian Bisgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trafikhavnskaj 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2013-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-03 tilføjes Legale ejere: TripleNine Thyborøn A/S (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2012-06-14 tilføjes Bestyrelse: Christian Bisgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-14 fjernes Bestyrelse: Erik Bonde Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-14 tilføjes Direktion: Christian Bisgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsfiskeri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2012-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2012-06-14 tilføjes Vedtægter: 2012-06-14 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2012-05-01 tilføjes Legale ejere: Søren Kristian Espersen, Holger Lodberg (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2010-06-11 tilføjes Bestyrelse: Jens Thorbek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-11 fjernes Bestyrelse: Leif Knak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-01 tilføjes Bestyrelse: Jean Vad Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-01 fjernes Bestyrelse: Niels Ole Bro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2008-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-09 tilføjes Bestyrelse: Niels Ole Bro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 tilføjes Navne: FISKERISELSKABET 2BIS ApS (offentliggjort 2006-08-14)
Den 2006-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-08-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2006-08-09 tilføjes Stiftere: Villy Bülow Rossen, Søren Kristian Espersen, Svend Erik Petersen, Preben Thomsen Schmidt, Niels Ole Nymann Mortensen, Niels Ole Bro, Niels Arne Hounisen, Leif Knak, John Møller Nielsen, Jan Bro, Irving Kristensen, Holger Lodberg, Freddy Skoven Kristensen, Erik Bonde Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-08-14)
Den 2006-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 0212-05-01 tilføjes Legale ejere: René Hovgaard Schmidt (offentliggjort 2018-12-13)