Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2020-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Youlive ApS. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2024-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-18 Statstidende Dekret
Den 2024-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-15 fjernes Direktion: Sine Søgaard Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Grænsen 66, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Grænsen 66, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Grænsen 66, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Grænsen 66, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: Sinesjeppesen@gmail.com (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 fjernes Kontaktoplysninger: jaclu@get2net.dk (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-25 tilføjes Legale ejere: Sine Søgaard Jeppesen (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 tilføjes Reelle ejere: Sine Søgaard Jeppesen (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Reelle ejere: Jacques Dupont (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-27 tilføjes Direktion: Sine Søgaard Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-01-27 fjernes Direktion: Jacques Dupont (direktør) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-23 fjernes Legale ejere: Jacques Dupont (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-23 fjernes Revisor: COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-22 tilføjes Revisor: COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-22 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SLEIMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-08-07)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Grænsen 66, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2006-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Grænsen 66, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er agere som rådgivende konsulentvirksomhed, foretage altie- og anpartsinvestering samt drive anden virksomhed efter ledelsesbeslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Navne: D PLUS ApS (offentliggjort 2006-09-21)
Den 2006-09-20 fjernes Navne: BUREAU 04 ApS (offentliggjort 2006-07-17)
Den 2006-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2006-09-21 tilføjes Vedtægter: 2006-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-08-07)
Den 2006-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jaclu@get2net.dk (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2006-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Grænsen 66, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-27 tilføjes Direktion: Jacques Dupont (direktør) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Legale ejere: Jacques Dupont (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2006-06-27 tilføjes Navne: BUREAU 04 ApS (offentliggjort 2006-07-17)
Den 2006-06-27 tilføjes Reelle ejere: Jacques Dupont (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2006-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SLEIMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Stiftere: Jacques Dupont (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-17)
Den 2006-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-19)