Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st., 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-12 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Kontaktoplysninger: michael@holmsberg.dk (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Legale ejere: Michael Pedersen Beyer, Torben Hjorth, Henrik Møller, Steen Møller Jensen, Jan Baltsen Ikast, Søren Abildgaard Pedersen, Uffe Kirkegaard Jørgensen, Preben Nørgaard, Hanne Hørup (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET TANGMOSEVEJ 102, KØGE ApS (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Stiftere: KRISTENSEN & HOLMSBERG A/S (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2006-08-07 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Tanglvm. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-03-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-16 fjernes Direktion: Torben Hjorth (direktion) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st., 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st. th., 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@holmsberg.dk (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-18 tilføjes Direktion: Jan Baltsen Ikast (direktør) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2014-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st. th., 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2014-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandts Passage 29, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-11-20)
Den 2013-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandts Passage 29, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-11-20)
Den 2013-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergade 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2012-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergade 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2012-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-02-02)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Tangmosevej 102, Køge samt at være forretningsfører, herunder varetage selskabs- og ejendomsadministration. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2011-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2011-03-14 tilføjes Vedtægter: 2011-03-14 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2010-12-06 fjernes Direktion: Steen Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Legale ejere: Hanne Hørup (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-02-02)
Den 2008-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 27, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2006-07-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-13 tilføjes Direktion: Steen Møller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 fjernes Direktion: Anders Holmsberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Legale ejere: Michael Pedersen Beyer, Torben Hjorth, Henrik Møller, Steen Møller Jensen, Jan Baltsen Ikast, Søren Abildgaard Pedersen, Uffe Kirkegaard Jørgensen, Preben Nørgaard (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2007-03-09 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET TANGMOSEVEJ 102, KØGE ApS (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2007-03-08 fjernes Navne: K&H AJ1042 ApS (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2006-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 27, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2006-07-21)
Den 2006-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: 27, 3. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: 27, 3. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Direktion: Anders Holmsberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2006-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-12 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2006-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2006-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2006-06-12 tilføjes Navne: K&H AJ1042 ApS (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2006-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2006-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2006-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2006-06-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-12 tilføjes Stiftere: KRISTENSEN & HOLMSBERG A/S (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2006-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2006-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-16)