Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Virksomhedsstatus | Revisor | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2012-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Direktion: Karsten Hagel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-21 tilføjes Direktion: Karsten Hagel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-21 fjernes Direktion: Claus Juan Møller-San Pedro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2010-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1., 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt investering i fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-01-07 tilføjes Vedtægter: 2010-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-12-01 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Direktion: Maria Constance Winther Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Direktion: Karsten Hagel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-25 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-25 fjernes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-12 tilføjes Direktion: Karsten Hagel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-12 fjernes Direktion: Per Dalskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 tilføjes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1., 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-10 tilføjes Direktion: Per Dalskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Navne: STANFORD ApS (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2006-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Stiftere: Per Dalskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-10)
Den 2006-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)