Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Christensen | 01.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Hedegaard Nielsen | 01.05.2018 | 01.11.2021 | direktør |
Jan Tingleff Bruun | 03.12.2015 | 01.05.2018 | direktør |
Henrik Kejser | 18.08.2014 | 03.12.2015 | adm. dir |
Jens Christian Bang | 01.03.2014 | 18.08.2014 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Preben Mejer | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Casper Andre Christensen | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mai Louise Agerskov Andersen | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Allan Aagaard | 27.05.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Kejser | 18.08.2014 | 03.12.2015 | bestyrelse |
Claus Søgaard-Christensen | 01.03.2014 | 27.05.2021 | formand |
Jens Christian Bang | 01.03.2014 | 18.08.2014 | bestyrelse |
Peter Jensen | 26.06.2006 | 29.05.2007 | bestyrelse |