Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rikke Gosmer | 26.04.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Ole Søvndal Gosmer | 10.04.2019 | 26.04.2023 | direktør |
Børge Schrøder Mensel | 20.09.2007 | 10.04.2019 | direktør |
Ove Madsen | 30.11.2006 | 20.09.2007 | direktør |
Alex Lindsov | 15.06.2006 | 30.11.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Else Skov Vedel Kofoed | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Møller Poulsen | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mette Gosmer | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Gosmer | 26.04.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Almstok Garmer Gregersen | 10.04.2019 | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Benny Kajhøj Gram | 10.04.2019 | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ole Søvndal Gosmer | 30.11.2006 | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Clausen | 30.11.2006 | 14.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Preben Wegener Kofoed | 15.06.2006 | 10.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Børge Schrøder Mensel | 15.06.2006 | 10.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Alex Lindsov | 15.06.2006 | 30.11.2006 | bestyrelsesmedlem |