Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 52, 2200 København N (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Bestyrelse: Magnus Kjær Søgaard Andersen (formand) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Binavne: LILLEØ VIN OG SPIRITUS ApS, LILLEO WINE ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Magnus Kjær Søgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-19 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af vin af druer (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Kontaktoplysninger: lvin@cmholding.dk (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Legale ejere: Christina Meyer Bengtsson Holding ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Navne: LILLEØ VIN ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Reelle ejere: Christina Meyer Bengtsson (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Stiftere: O. CHRISTIANSEN ApS, NOMA AF 2003 ApS, CLAUS MEYER HOLDING ApS, CANARY INVESTMENT ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Christina Meyer Bengtsson Holding ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: CANARY INVESTMENT ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: Christina Meyer Bengtsson Holding ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Christina Meyer Bengtsson (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2019-12-30 fjernes Reelle ejere: Christina Meyer Bengtsson (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 52, 2200 København N (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2019-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: lvin@cmholding.dk (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, st., 1253 København K (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-22 tilføjes Reelle ejere: Christina Meyer Bengtsson (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2016-09-22 fjernes Bestyrelse: Hans Lund Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Christina Meyer Bengtsson Holding ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2016-01-01 fjernes Legale ejere: NOMA AF 2003 ApS, Hans Lund Hansen, O. CHRISTIANSEN ApS (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Christina Meyer Bengtsson Holding ApS (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2015-12-29 tilføjes Bestyrelse: Magnus Kjær Søgaard Andersen (formand) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2015-12-29 fjernes Bestyrelse: Claus Meyer Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-29 tilføjes Direktion: Magnus Kjær Søgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2015-12-29 fjernes Direktion: Claus Meyer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-10-31 tilføjes Legale ejere: Christina Meyer Bengtsson Holding ApS (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2015-07-08 fjernes Bestyrelse: Anders Selmer Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-29 fjernes Legale ejere: CLAUS MEYER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, st., 1253 København K (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2015-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 53, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-01-30 tilføjes Direktion: Claus Meyer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-30 fjernes Direktion: Ane Børup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-12 fjernes Direktion: Steen Halbye (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-01 fjernes Bestyrelse: Nicholas Finn Symes (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-01 tilføjes Direktion: Steen Halbye (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-31 fjernes Direktion: Tage Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kattegatvej 53, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2013-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 59, 4874 Gedser (offentliggjort 2008-12-07)
Den 2012-10-15 tilføjes Direktion: Tage Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-15 fjernes Direktion: Mikael Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-31 tilføjes Bestyrelse: Hans Lund Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-31 fjernes Bestyrelse: Lars Bøge Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 59, 4874 Gedser (offentliggjort 2008-12-07)
Den 2008-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 3, kl., 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-02 tilføjes Direktion: Mikael Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og dyrke vindruer med henblik på vin og spiritusproduktion samt at forædle Lilleøs og Askøs andre afgrøder til vin og/eller spiritus. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2008-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2008-12-02 tilføjes Vedtægter: 2008-12-02 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2008-11-20 fjernes Direktion: Torben Faurby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af vin af druer (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af vin (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2007-12-01 tilføjes Direktion: Torben Faurby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-01 fjernes Direktion: Anders Selmer Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Bøge Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af vin (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-09-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 3, kl., 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Bestyrelse: Nicholas Finn Symes (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-19 tilføjes Binavne: LILLEØ VIN OG SPIRITUS ApS, LILLEO WINE ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2006-06-19 tilføjes Direktion: Anders Selmer Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2006-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-19 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2006-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2006-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2006-06-19 tilføjes Legale ejere: CLAUS MEYER HOLDING ApS, NOMA AF 2003 ApS, Hans Lund Hansen, O. CHRISTIANSEN ApS, CANARY INVESTMENT ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2006-06-19 tilføjes Navne: LILLEØ VIN ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2006-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2006-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2006-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2006-06-19 tilføjes Stiftere: O. CHRISTIANSEN ApS, NOMA AF 2003 ApS, CLAUS MEYER HOLDING ApS, CANARY INVESTMENT ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2006-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2006-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)