Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birger Bach Hansen | 22.12.1970 | 11.06.1997 | direktion |
Flemming Søgaard Nielsen | 22.12.1970 | 04.12.1989 | direktion |
Steen Richard Brockdorff | 22.12.1970 | 06.06.1988 | direktion |
Preben Lerche | 22.12.1970 | 24.03.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birger Bach Hansen | 22.12.1970 | 11.06.1997 | bestyrelse |
Ib Erthmann Frølich | 22.12.1970 | 11.06.1997 | bestyrelse |
Ken Karl-Åke Petersson | 22.12.1970 | 11.06.1997 | bestyrelse |
Kurt Åke Ågerup | 22.12.1970 | 17.01.1994 | bestyrelse |
Gianfranco Zoppas | 22.12.1970 | 27.08.1993 | bestyrelse |
Steen Richard Brockdorff | 22.12.1970 | 04.12.1989 | bestyrelse |
Roger Edward Newton | 22.12.1970 | 04.12.1989 | bestyrelse |
Lisa Skorstengaard | 22.12.1970 | 04.12.1989 | bestyrelse |
Karsten Marinus Olesen | 22.12.1970 | 24.03.1988 | bestyrelse |
Preben Lerche | 22.12.1970 | 24.03.1988 | bestyrelse |
Dan Engelbrecht Thomsen | 22.12.1970 | 24.03.1988 | bestyrelse |