Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-12 tilføjes Bestyrelse: Louise Rokkjær Simonsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-12 tilføjes Legale ejere: Lasse Norborg Simonsen, Louise Rokkjær Simonsen, Martin Rokkjær Simonsen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 fjernes Legale ejere: Lasse Norborg Simonsen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-12 tilføjes Reelle ejere: Lasse Norborg Simonsen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-11 fjernes Reelle ejere: Lasse Norborg Simonsen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2010-10-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Green Cotton Group Denmark A/S. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med levende dyr (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-11-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 14, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 5, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, herunder at foretage investering i værdipapirer, fast ejendom mm., at drive stutteri og handelsvirksomhed samt enhver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-21 tilføjes Bestyrelse: Lasse Norborg Simonsen (formand) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-21 tilføjes Direktion: Martin Rokkjær Simonsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-21 fjernes Direktion: Lasse Norborg Simonsen (direktion) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-21 tilføjes Navne: Moorland Village ApS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-20 fjernes Navne: LNS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-21 tilføjes Vedtægter: 2018-11-21 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-09-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-09-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: Lasse Norborg Simonsen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2013-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 5, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2013-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellehammervej 8, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2010-12-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammervej 8, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellehammervej 8, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammervej 8, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-24 tilføjes Direktion: Lasse Norborg Simonsen (direktion) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2006-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder drive investeringsvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2006-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Navne: LNS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2006-05-24 tilføjes Reelle ejere: Lasse Norborg Simonsen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2006-05-24 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Stiftere: Lasse Norborg Simonsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2006-05-24 tilføjes Vedtægter: 2006-05-24 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2006-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-30)
Den 2006-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)