Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren . (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-22 tilføjes Direktion: Casper Rosendahl (direktør) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-22 fjernes Direktion: Morten Husted Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-22 tilføjes Legale ejere: Casper Rosendahl (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-22 fjernes Legale ejere: PL Hotels Esbjerg A/S (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-22 tilføjes Reelle ejere: Casper Rosendahl (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-22 fjernes Reelle ejere: Peter Christian Petersen (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-22 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-22 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-22 tilføjes Vedtægter: 2022-04-22 (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-22 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Petersen (formand) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-01-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-01-05 tilføjes Bestyrelse: Peter Christian Petersen (formand) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-01-05 tilføjes Direktion: Morten Husted Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-01-05 fjernes Direktion: John Nowak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-01-05 tilføjes Vedtægter: 2021-01-05 (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: PL Hotels Esbjerg A/S (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: NOWAK HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Christian Petersen (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Birgitte Nowak, John Nowak (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-12-10 fjernes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-07 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-03 tilføjes Direktion: John Nowak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-03 fjernes Direktion: Erik Bank Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-20 tilføjes Legale ejere: NOWAK HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2006-12-20 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Nowak, John Nowak (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnbjergalle 2, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-08 tilføjes Direktion: Erik Bank Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Hotel Arnbjerg, Varde samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2006-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Navne: HOTEL ARNBJERG ApS (offentliggjort 2006-05-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-05-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Stiftere: Hjerting Strand, Esbjerg A/S, E. BANK LAURIDSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2006-05-08 tilføjes Vedtægter: 2006-05-08 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2006-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-05-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)