Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Smidstrupvej 186, 9760 Vrå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-17 fjernes Direktion: Lisbeth Rubæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-17 fjernes Navne: SIESTEDT KOMPLEMENTAR 2 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Stiftere: DANISH WIND INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smidstrupvej 186, 9760 Vrå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortshøjvej 100, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-25 tilføjes Direktion: Lisbeth Rubæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 fjernes Direktion: Stig Skanse Hinge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Windpark Siestedt, Tyskland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Vedtægter: 2010-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-25 fjernes Direktion: Steffen Warneboldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Direktion: Steffen Warneboldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 fjernes Direktion: Karsten Porm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-16 tilføjes Navne: SIESTEDT KOMPLEMENTAR 2 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-15 fjernes Navne: SCHKORTLEBEN KOMPLEMENTAR 2 ApS (offentliggjort 2006-04-26)
Den 2006-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortshøjvej 100, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-26 tilføjes Direktion: Karsten Porm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Navne: SCHKORTLEBEN KOMPLEMENTAR 2 ApS (offentliggjort 2006-04-26)
Den 2006-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Stiftere: DANISH WIND INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)