Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ninna Stæhr-Petersen | 01.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Belling | 20.03.2020 | 01.10.2022 | direktør |
Christian Juul Belling | 27.02.2018 | 20.03.2020 | direktør |
Jens Pedersen | 27.02.2018 | 02.12.2019 | adm. dir |
Jens Belling | 31.12.2015 | 27.02.2018 | direktør |
Jack Nielsen | 03.07.2006 | 31.12.2015 | direktør |
Jens Belling | 21.04.2006 | 03.07.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Belling | 20.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Henry Madsen | 20.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Skov Schelde | 20.03.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Belling | 27.02.2018 | 19.03.2020 | formand |
Christian Juul Belling | 01.09.2016 | 20.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Guttman Belling | 01.09.2016 | 20.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Hans Jepsen | 01.09.2016 | 27.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Belling | 31.12.2015 | 26.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ole Michael Friis | 01.10.2014 | 20.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristian Ravn | 07.03.2013 | 01.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jens Belling | 03.07.2006 | 30.12.2015 | formand |
Uwe Teichert | 21.04.2006 | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thorkild Ladefoged | 21.04.2006 | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |