Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Kryger Andersen | 20.05.2009 | 18.11.2010 | direktion |
Per Brøndum Andersen | 31.05.2008 | 20.05.2009 | adm. dir |
Jesper Frøslev-Jørgensen | 17.01.2007 | 31.05.2008 | direktion |
Boje Rinhart | 10.04.2006 | 08.10.2010 | direktion |
Carl Helge Thomassen | 10.04.2006 | 17.01.2007 | direktion |