Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: boligadm@boligadm.dk (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 fjernes Kontaktoplysninger: ys@boligadm.dk (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: K. Christensens Vej 4, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: K. Christensens Vej 4, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2006-08-25)
Den 2006-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: K. Christensens Vej 4, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2006-04-21 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2006-08-25)
Den 2006-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: ys@boligadm.dk (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2006-04-21 tilføjes Navne: Ejerforeningen Gravensgade 6 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)